Entreprise : AEGIS - SIREN 449 905 645
Identité
Dénomination
AEGIS
SIREN (siège)
449 905 645
Date d'immatriculation au RNE
26/11/2003
Début d’activité
04/06/2003
Date de fin de la personne morale
25/11/2053
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
TL'acquisition, la gestion et l'administration de tous biens meubles et immeubles.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
125 EUR
Adresse du siège
10 CHE JOSEPH LAMBRIQUET 97410 SAINT-PIERRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
THIEN-AH-KOON ERIC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1975
Commune de résidence
Le Tampon
Nom, Prénom(s)
THIEN-AH-KOON PATRICE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
Le Tampon
Nom, Prénom(s)
THIEN-AH-KOON FREDERIC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1981
Commune de résidence
Le Tampon
Nom, Prénom(s)
THIEN-AH-KOON PASCAL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1973
Dénomination
THIEN AH KON FILS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Le Tampon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/06/2003
Siret
44990564500015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
TL'acquisition, la gestion et l'administration de tous biens meubles et immeubles.
Autres Activités
TL'acquisition, la gestion et l'administration de tous biens meubles et immeubles.
Adresse
10 CHE JOSEPH LAMBRIQUET
97410 , SAINT-PIERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1179
Date d'ajout
09/03/2012
Description
Augmentation de capital à compter du 21/03/2006 : Ancien : 100 EUR Nouveau : 125 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 21/03/2006 : Nouveau : SARL THIEN AH KON FILS représentée par THIEN AH KOON Eugène, Associé Société Civile
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).