Entreprise : LES ABEILLES COOP HAB LOYER MOD ATTR - SIREN 449 845 569
Identité
Dénomination
LES ABEILLES COOP HAB LOYER MOD ATTR
SIREN (siège)
449 845 569
Date d'immatriculation au RNE
10/07/2003
Début d’activité
21/05/1971
Dissolution
Date de fin de la personne morale
09/07/2070
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
CONSTRUIRE ET GERER, ACQUERIR ET AMENAGER EN VUE DE L'ACCESSION A LA PROPRIETE DES LOGEMENTS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS
Code APE
6820A - Location de logements
Capital minimum
3048.98 EUR
Adresse du siège
BD PASTEUR 97200 FORT-DE-FRANCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CZ DIRECT.DEPART. P ET TEL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURDY GEORGY , ANICET
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
Fort-De-France
Nom, Prénom(s)
TROUDART JOSEPH , ANTOINE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1940
Commune de résidence
Riviere Pilote
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/05/1971
Siret
44984556900010
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
CONSTRUIRE ET GERER, ACQUERIR ET AMENAGER EN VUE DE L'ACCESSION A LA PROPRIETE DES LOGEMENTS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS
Autres Activités
CONSTRUIRE ET GERER, ACQUERIR ET AMENAGER EN VUE DE L'ACCESSION A LA PROPRIETE DES LOGEMENTS COLLECTIFS OU INDIVIDUELS
Adresse
BD PASTEUR
97200 , FORT-DE-FRANCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CZ DIRECT.DEPART. P ET TEL
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3564
Date d'ajout
10/07/2003
Description
Modification autre PDT. DIREC. ADMINISTRATION PARTANT : LERIGAB EDGARD VICE-PRESIDENTS PARTANT : THIMON DIDIER HILAIRE ET CHANTEUR JEAN CLAUDE SECRETAIRES PARTANT : MARIE RAYMOND JEAN ET BIGAY NEE GONDRY TRESORIERS PARTANT : DARBONNEL LUCIEN RENE ET CORINUS LOUIS BENOIT ASSESSEURS PARTANT : PERCIN THIMOLEON SERGE - BUCHER NEE PATOLE FERNANDE - PROSPERT LEON JOSEPH MAURICE - RENE-CORAIL THOMAS RAYMOND - SEVERIN ZEPHIRIN DISSOLUTION ANTICIPEE LIQUIDATEURS : MR TROUDART JOSEPH ANTOINE ET MR BOURDY GEORGY ANICET A COMPTER DU 03/02/2003
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
SUITE ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FORT DE FRANCE EN DATE DU 04/11/2002, REMISE EN ACTIVITE DE LA SOCIETE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).