Entreprise : VPLP SCI - SIREN 449 816 966
Identité
Dénomination
VPLP SCI
SIREN (siège)
449 816 966
Date d'immatriculation au RNE
09/09/2003
Début d’activité
31/05/2017
Date de fin de la personne morale
08/09/2078
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
18 ALL LOIC CARADEC 56000 VANNES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC DU GOLFE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAURIOT DIT PREVOST VINCENT , YVES-MARIE , CAST
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Belz
Nom, Prénom(s)
VAN PETEGHEM MARC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Paris 13
Dénomination
SOCIETE MARVIN SERIES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Vannes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/05/2017
Siret
44981696600021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
18 ALL LOIC CARADEC
56000 , VANNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC DU GOLFE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4884
Date d'ajout
30/08/2017
Description
Transfert du siège social à compter du 31/05/2017 : Ancienne adresse : PARC DU GOLFE - ALLEE LOIC CARADEC 56000 VANNES Nouvelle adresse : 18 allée Loïc Caradec - Parc du Golfe 56000 Vannes Mise en activité de la société à compter du 31/05/2017 Adresse de l'établissement principal : 18 allée Loïc Caradec - Parc du Golfe 56000 Vannes Activité : Location de terrains et autres biens immobiliers Modification relative aux dirigeants et associés à compter du 31/05/2017 : Nouveau : VAN PETEGHEM Marc, Associé indéfiniment responsable Nouveau : SOCIETE MARVIN SERIES (SAS), Associé indéfiniment responsable Modifié : LAURIOT DIT PREVOST Vincent, Gérant et associé indéfiniment responsable, nouvelle adresse 18 ter rue Bang Er Ouerch 56550 BELZ
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).