Entreprise : MONT DE VORES - SIREN 449 773 241
Identité
Dénomination
MONT DE VORES
SIREN (siège)
449 773 241
Date d'immatriculation au RNE
01/08/2003
Début d’activité
23/05/2003
Date de fin de la personne morale
31/07/2102
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Gestion pour son propre compte de tous produits bancaires et d'épargne de valeurs mobilières , de tous autres instruments financiers et prise de participation dans toute société civile et commerciale
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
1628000 EUR
Adresse du siège
966 AV DU BOURG 83530 SAINT-RAPHAEL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE RASTEL D'AGAY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONTAZ BEATRICE
Nom d'usage
TRAUDICH
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Pers-Jussy
Nom, Prénom(s)
TRAUDICH FLAVIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/2000
Commune de résidence
Pers-Jussy
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/05/2003
Siret
44977324100012
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Gestion pour son propre compte de tous produits bancaires et d'épargne de valeurs mobilières , de tous autres instruments financiers et prise de participation dans toute société civile et commerciale
Autres Activités
Gestion pour son propre compte de tous produits bancaires et d'épargne de valeurs mobilières , de tous autres instruments financiers et prise de participation dans toute société civile et commerciale
Adresse
966 AV DU BOURG
83530 , SAINT-RAPHAEL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE RASTEL D'AGAY
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4532
Date d'ajout
30/03/2021
Description
Renouvellement de la prorogation de l'immatriculation d'une durée de 1 an à compter du 18/12/2020 pour les besoins de la liquidation article R.123-131 du code de commerce jusqu'au 20/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3312
Date d'ajout
05/03/2021
Description
Prorogation de l'immatriculation d'une durée de 1 an à compter du 20/12/2019 pour les besoins de la liquidation - article R 123-131 du code de commerce.
Numéro d'observation
2620
Date d'ajout
28/03/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 20/12/2016 Liquidateur : BONTAZ Yves Georges Le siège de la liquidation est fixé à : 966 avenue du Bourg le Rastel d'Agay 83700 Saint-Raphaël Journal d'annonces légales : SEMAINE PROVENCE en date du 22/03/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).