Entreprise : SCI VLMP - SIREN 449 700 129
Identité
(Entreprise radiée le 26/10/2017)
Dénomination
SCI VLMP
SIREN (siège)
449 700 129
Date d'immatriculation au RNE
05/08/2003
Fermeture de l'établissement - 44970012900017
- Date d'effet de la fermeture : 28/07/2017
Date de fin de la personne morale
04/08/2102
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
29 RUE DU CHATEAU ROUGE 74100 ANNEMASSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JAUNET BEATRICE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
Lyon 07
Nom, Prénom(s)
TIERNY HUGO , ETIENNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1992
Commune de résidence
Lambersart
Nom, Prénom(s)
TIERNY LUCAS , PIERRE , GEORGES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1991
Commune de résidence
Lambersart
Nom, Prénom(s)
FRANCOIS CATHERINE , NICOLE , CLAIRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1953
Commune de résidence
Villeneuve-d'Ascq
Nom, Prénom(s)
FRANCOIS DIDIER , ETIENNE , GEORGES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1948
Commune de résidence
Gresy sur Aix
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/07/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
31/07/2003
Siret
44970012900017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
29 RUE DU CHATEAU ROUGE
74100 , ANNEMASSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5903
Date d'ajout
26/10/2017
Description
Radiation du RCS le 26/10/2017 avec effet au 28/07/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5442
Date d'ajout
28/09/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 28/07/2017 Liquidateur : FRANCOIS Didier Etienne Georges Le siège de la liquidation est fixé à : 333 Chemin des Bogeys 73100 GRESY SUR AIX Journal d'annonces légales : Le Messager en date du 10/08/2017 Mise en sommeil de la société à compter du 28/07/2017
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Thonon-les-bains décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).