Entreprise : DE MONTILLE SOEUR FRERE - SIREN 449 692 441
Identité
(Entreprise radiée le 16/02/2021)
Dénomination
DE MONTILLE SOEUR FRERE
SIREN (siège)
449 692 441
Date d'immatriculation au RNE
19/08/2003
Fermeture de l'établissement - 44969244100016
- Date d'effet de la fermeture : 27/01/2021
Date de fin de la personne morale
18/08/2102
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
60000 EUR
Adresse du siège
RUE DES FONTAINES 21190 VOLNAY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BIZOUARD DE MONTILLE HUGUES , ETIENNE , FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Volnay
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/01/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/2003
Siret
44969244100016
Nom commercial
BLANCS-ROUGE
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat et vené de vins tranquilles, pétillants et Spiritieux en France et à l'étranger, en gros, demi-gros, détail, en moûts ou en raisins et plus généralement toutes boissons alcoolisée ou non et de tout produit se rapportant à l'activité vinicole, négociation, commission.
Adresse
RUE DES FONTAINES
21190 , VOLNAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
22/01/2021
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 27/11/2020 Dénomination de l'associé unique : EM CONSEIL RCS Dijon 439 237 900 Journal d'annonces légales : Le Journal du Palais de Bourgogne en date du 07/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Beaune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Dijon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Dijon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).