Entreprise : LE PAPANGUE - SIREN 449 689 538
Identité
Dénomination
LE PAPANGUE
SIREN (siège)
449 689 538
Date d'immatriculation au RNE
18/09/2003
Début d’activité
01/11/2003
Date de fin de la personne morale
17/09/2102
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location immobilière
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
310 EUR
Adresse du siège
26 C RUE VERVAL 97421 SAINT-LOUIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT LOUIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PATISSIER MARIE , YVETTE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
Saint-Louis
Nom, Prénom(s)
SPRIET PASCAL , MICHEL , PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Fréjus
Nom, Prénom(s)
SPRIET LOIC , JEAN , CLAUDE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1972
Commune de résidence
Sigean
Nom, Prénom(s)
SPRIET FABIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1975
Commune de résidence
Saint-Raphaël
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/11/2003
Siret
44968953800014
Nom commercial
LE PAPANGUE
Enseigne
LE PAPANGUE
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Location immobilière
Autres Activités
Location immobilière
Adresse
26 C RUE VERVAL
97421 , SAINT-LOUIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAINT LOUIS
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
06/01/2015
Description
Augmentation de capital à compter du 28/03/2013 Ancien : 300 EUR Nouveau : 310 EUR Modification relative aux associés à compter du 28/03/2013 : Partant : SPRIET Pierre Marie Marcel, Gérant Nouveau : PATISSIER Marie, Yvette, Gérant, Associé indéfiniment responsable Nouveau : SPRIET Loïc, Jean, Claude, Gérant, Associé indéfiniment responsable Nouveau : SPRIET Fabien, Associé indéfiniment responsable Nouveau : SPRIET Pascal, Michel, Pierre, Associé indéfiniment responsable
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).