Entreprise : TECNIMAGEN FRANCE - SIREN 449 682 780
Identité
Dénomination
TECNIMAGEN FRANCE
SIREN (siège)
449 682 780
Date d'immatriculation au RNE
22/08/2003
Date de fin de la personne morale
21/08/2102
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
1 AV GUTENBERG 31120 PORTET-SUR-GARONNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA LARRIEUPOLIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ADDARIO JULIEN , BARTHELEMY , THOMAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1974
Commune de résidence
Velane
Nom, Prénom(s)
BADENAS ORQUIN ALEJANDRO
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Barcelona Espagne
Nom, Prénom(s)
DE DAVALILLO CABEZAS JOSE , FERNANDO
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
Barcelona Espagne
Nom, Prénom(s)
AMAR MAXIME
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Toulouse
Dénomination
KPMG SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Toulouse Cedex 02
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/05/2007
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/09/2003
Siret
44968278000019
Code APE
518L
Origine du fonds
Création
Activité principale
Distribution en gros et demi-gros de tout produit éléctronique et électrique.
Adresse
1 AV 1 Avenue GUTENBERG - ZA LARRIEUPOLIS
31120 , Portet-sur-Garonne - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA LARRIEUPOLIS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/017537
Date d'ajout
22/06/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 22/06/2017 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/017569
Date d'ajout
22/06/2017
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 22/06/2017 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F07/010732
Date d'ajout
16/05/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 16/05/2007 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur-judiciaire : Maître VINCENEUX 5 RUE DU PRIEURÉ CÉDEX 6 31080 TOULOUSE BP 827
Numéro d'observation
F07/005963
Date d'ajout
14/03/2007
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 13/03/2007 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur COLLIN, Mandataire judiciaire : Maître VINCENEUX 5 RUE DU PRIEURÉ CÉDEX 6 31080 TOULOUSE BP 827 , Administrateur judiciaire : Maître VIGREUX 34 ALLÉES CHARLES DE FITTE 31300 TOULOUSE mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 15/01/2007
Numéro d'observation
8365
Date d'ajout
04/05/2005
Description
Départ du directeur général FIN DES FONCTIONS DE DIRECTEUR GENERAL ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL DE M. CAREL LAMMERS REMPLACE PAR M. JULIEN ADDARIO ANCIEN DIRECTEUR DELEGUE / PV DECISION DU PRESIDENT DU 15.02.2005- PV DECISION DU PRESIDENT DU 28.02.2005- PV DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 28.02.2005- Date d'effet: 28/02/2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Démission par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30.06.2006 de M. ADDARIO Julien de ses fonctions de directeur de la société.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).