Entreprise : MESNAGER FINANCES - SIREN 449 656 024
Identité
Dénomination
MESNAGER FINANCES
SIREN (siège)
449 656 024
Date d'immatriculation au RNE
07/06/2005
Début d’activité
15/07/2003
Date de fin de la personne morale
06/06/2102
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Prise de participation dans toute entreprise de transport messagerie affrètement location de ts moyens de transport et de véhicules
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
276000 EUR
Adresse du siège
Z.A. DES RENARDIERES 53250 JAVRON-LES-CHAPELLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MESNAGER NICOLAS
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1975
Commune de résidence
Villaines-la-Juhel
Nom, Prénom(s)
MESNAGER VINCENT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
Javron-les-Chapelles
Dénomination
FERRE AUDIT ET CONSEILS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Verrières-en-Anjou
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/07/2003
Siret
44965602400022
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Prise de participation dans toute entreprise de transport messagerie affrètement location de ts moyens de transport et de véhicules
Autres Activités
Prise de participation dans toute entreprise de transport messagerie affrètement location de ts moyens de transport et de véhicules
Adresse
Z.A. DES RENARDIERES
53250 , JAVRON-LES-CHAPELLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/07/2003
Siret
44965602400014
Code APE
741J
Adresse
2 RUE DU STADE
53250 , JAVRON-LES-CHAPELLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3921
Date d'ajout
24/09/2008
Description
Transformation de la société à compter du 30/06/2008 Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Nouvelle forme : Société anonyme à directoire (SADI) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/06/2008 : Nouveau : MESNAGER Vincent, Président du Directoire Nouveau : MESNAGER Nicolas, Directeur général et membre du directoire Nouveau : VAN BIERVLIET Pascal, Membre du Conseil de Surveillance Nouveau : MESNAGER Solène, Membre du Conseil de Surveillance Changement de qualité : MESNAGER Daniel, Gérant(e) devient Président et membre du conseil de surveillance Journal:Haut Anjou du 08.08.2008.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).