Entreprise : SCI LORANDE - SIREN 449 653 039
Identité
Dénomination
SCI LORANDE
SIREN (siège)
449 653 039
Date d'immatriculation au RNE
07/08/2003
Début d’activité
07/08/2003
Date de fin de la personne morale
06/08/2102
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition, administration et exploitation par bail, location ou autrement, dudit bien immeuble et de tous autres immeubles bâtis dont elle pour- rait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement.
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
7600 EUR
Adresse du siège
5 RUE DE TOURNECUL 89500 LES BORDES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MONTAGNIER VINCENT , BERNARD , PIERRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1973
Commune de résidence
Les Bordes
Dénomination
CACENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Villeneuve-sur-Yonne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/08/2003
Siret
44965303900015
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, administration et exploitation par bail, location ou autrement, dudit bien immeuble et de tous autres immeubles bâtis dont elle pour- rait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement.
Autres Activités
Acquisition, administration et exploitation par bail, location ou autrement, dudit bien immeuble et de tous autres immeubles bâtis dont elle pour- rait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement.
Adresse
5 RUE DE TOURNECUL
89500 , LES BORDES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: Cette entreprise était précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Joigny. Par suite de la suppression de ce dernier elle se trouve rattachée au Greffe du Tribunal de Commerce de Sens par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, à compter du 01 janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
07/08/2003
Description
Historique des observations depuis le 07/08/2003 : Publicité de constitution : L'Yonne Républicaine du 18.07.2003 + rectificatif du 05.08.2003.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).