Entreprise : SCI LE CLOS DES HORTENSIAS - SIREN 449 617 430
Identité
Dénomination
SCI LE CLOS DES HORTENSIAS
SIREN (siège)
449 617 430
Date d'immatriculation au RNE
04/08/2003
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
11 RUE LOUIS BRAILLE 56000 VANNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUYOT FRANCOISE , MARIE
Nom d'usage
LEMOULINIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
LEMOULINIER MARIE-CHARLOTTE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1992
Commune de résidence
Paris 14e Arrondissement
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/09/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
24/09/2020
Siret
44961743000037
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
11 RUE LOUIS BRAILLE
56000 , VANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/09/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/07/2003
Siret
44961743000029
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition gestion et administration de tous immeubles et biens immobiliers et notamment les lots 4 - 53- 86 dans un ensemble immobilier sis à le Cannet (06) 1 rue Jules Ferry résidence le Franklin
Adresse
461 CHE 461 Chemin de Campane
06250 , Mougins - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/05/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/07/2003
Siret
44961743000011
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
218 CHE DES EAUX
06250 , MOUGINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9483
Date d'ajout
07/12/2020
Description
Mise en sommeil par cessation totale d'activité de la société à compter du 24/09/2020 (jour du transfert de siège de Mougins à Vannes)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8542
Date d'ajout
10/11/2020
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Vannes par suite de transfert du siège social à compter du 24/09/2020 du 461 chemin de Campane 06250 Mougins au 11 rue Louis Braille 56000 Vannes
Numéro d'observation
8510
Date d'ajout
09/11/2020
Description
Transfert du siège et l'établissement principal à compter du 24/09/2020 : Ancienne adresse : 461 chemin de Campane 06250 Mougins Nouvelle adresse : 11 rue Louis Braille 56000 Vannes Modification relative aux associés à compter du 24/09/2020 : Changement de qualité : LEMOULINIER Marie-Charlotte, devient Gérant, Associé indéfiniment responsable Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 24/09/2020 : Modifié : LEMOULINIER Françoise, Marie, Gérant, demeurant 11 rue Louis Braille 56000 Vannes Modifié : LEMOULINIER Marie-Charlotte, Gérant, Associé indéfiniment responsable demeurant 31 rue Jonquoy 75014 Paris
Numéro d'observation
59380
Date d'ajout
16/09/2019
Description
Pli Non Distribuable
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).