Entreprise : DIGOIN CERAMIQUE - SIREN 449 508 910
Identité
Dénomination
DIGOIN CERAMIQUE
SIREN (siège)
449 508 910
Date d'immatriculation au RNE
31/07/2003
Date de fin de la personne morale
30/07/2102
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
55000 EUR
Adresse du siège
1 RUE DE LA VERNE 71160 DIGOIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GAILLARD DOMINIQUE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Roanne
Nom, Prénom(s)
BATAILLON YVES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Roanne
Nom, Prénom(s)
BUISSON ANDRE , MARCEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1947
Commune de résidence
Nochize
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/04/2014
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/07/2003
Siret
44950891000014
Code APE
2341Z - Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
LA FABRICATION, LE NEGOCE, LA REPRESENTATION DE TOUS PRODUITS CERA- MIQUES ET PLUS GENERALEMENT DE PRODUITS DE L'ENVIRONNEMENT DE LA PERSONNE ET DE DECORATION, AINSI QUE TOUS PRODUITS ET SERVICES ANNEXES.
Adresse
1 RUE 1 Rue de la Verne
71160 , Digoin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/003966
Date d'ajout
29/07/2019
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Mâcon en date du 26/07/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F16/004618
Date d'ajout
30/12/2016
Description
Ordonnance du président en date du 30/12/2016 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur TAILLARDAT Jean-Marc en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F14/001376
Date d'ajout
28/04/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Mâcon en date du 25/04/2014 prononçant la Liquidation judiciaire immédiate sur résolution du plan avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 16/05/2014. Juge commissaire : Monsieur GOETSCHY Daniel. . Liquidateur-judiciaire : SCP DESLORIEUX Jean-Jacques 44 RUE DE LA RÉPUBLIQUE 71640 GIVRY. Date de cessation des paiements : 09/04/2014
Numéro d'observation
F13/002564
Date d'ajout
14/08/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Mâcon en date du 12/07/2013 prononçant l'inaliénabilité des biens mobiliers et immobiliers pendant toute le durée du plan.
Numéro d'observation
F13/002158
Date d'ajout
15/07/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Mâcon en date du 12/07/2013 arrêtant le jugement d'arrêt de plan avec continuation. Commissaire à l'exécution du plan : SCP DESLORIEUX Jean-Jacques 44 RUE DE LA RÉPUBLIQUE 71640 GIVRY
Numéro d'observation
F13/000120
Date d'ajout
11/01/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Mâcon en date du 11/01/2013 prolongeant la période d'observation pour une durée de six mois.
Numéro d'observation
F12/002232
Date d'ajout
13/07/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Mâcon en date du 13/07/2012 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur GOETSCHY, Mandataire judiciaire : SCP DESLORIEUX Jean-Jacques 44 RUE DE LA RÉPUBLIQUE 71640 GIVRY. Date de cessation des paiements : 11/07/2012
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 31 juillet 2003 -No A1215 - DOCUMENTS A.P. du 01 août 2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).