Entreprise : SCI JERWIL - SIREN 449 474 311
Identité
(Entreprise radiée le 24/09/2021)
Dénomination
SCI JERWIL
SIREN (siège)
449 474 311
Date d'immatriculation au RNE
29/07/2003
Fermeture de l'établissement - 44947431100023
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2019
Fermeture de l'établissement - 44947431100015
- Date d'effet de la fermeture : 06/02/2004
Date de fin de la personne morale
28/07/2102
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
138000 EUR
Adresse du siège
23 AV DE BUROS 64000 PAU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KOSNAR JEAN-JACQUES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
Pau
Nom, Prénom(s)
DO THI , THANH , NHAN
Nom d'usage
KOSNAR
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
Pau
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/02/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2003
Siret
44947431100015
Code APE
702C
Adresse
5 RUE JACQUES PREVERT
64290 , GAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/2003
Siret
44947431100023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition d'immeubles sis avenue de Buros à Pau, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autre dudit immeuble et de tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire, l'acquisition de terrain destiné à la construction d'immeuble.
Adresse
23 AV 23 avenue de Buros
64000 , Pau - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10863
Date d'ajout
24/09/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 20/09/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
421
Date d'ajout
14/01/2020
Description
Cessation d'activité à compter du 31/12/2019 suite à la suppression de l'établissement principal situé 23 avenue de Buros 64000 Pau Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2019 Liquidateur : Jean-Jacques KOSNAR Le siège de la liquidation est fixé à : 23 avenue de Buros 64000 Pau Journal d'annonces légales : Les Petites Affiches Béarnaises du 07/01/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).