Entreprise : LES PEPINIERES COMTADINES - SIREN 449 417 484
Identité
Dénomination
LES PEPINIERES COMTADINES
SIREN (siège)
449 417 484
Date d'immatriculation au RNE
30/07/2003
Début d’activité
01/06/2003
Date de fin de la personne morale
29/07/2102
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Courtage production commercialisation de greffes soudes et plants de vigne exploitation de systèmes photovoltaïques, entretien de jardins, parcs, espaces verts
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital social
160200 EUR
Adresse du siège
1298 CHE CARPENTRAS A MALEMORT 84200 CARPENTRAS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE MAS QUINQUIN
Représentants
Nom, Prénom(s)
RAYMOND STEPHANIE
Nom d'usage
FUMOSO
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
Clapiers
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
01/06/2003
Siret
44941748400010
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Courtage production commercialisation de greffes soudes et plants de vigne exploitation de systèmes photovoltaïques, entretien de jardins, parcs, espaces verts
Adresse
1434 CHE le Mas de Quinquin 1434 Ancien chemin de Mallemort
84200 , Carpentras - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE MAS DE QUINQUIN
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/06/2010
Siret
44941748400028
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Activité principale
Activités de soutien aux cultures
Adresse
1298 CHE CARPENTRAS A MALEMORT
84200 , CARPENTRAS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE MAS QUINQUIN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2746
Date d'ajout
08/07/2008
Description
CAPITAL SOCIAL DE 7.500 € PORTE A 70.000 € EXTENSION OBJET SOCIAL ET ACTIVITE A EXPLOITATION DE SYSTEMES PHOTOVOLTAIQUES, ENTRETIEN DE JARDINS, PARCS, ESPACES VERTS A COMPTER DU 05.06.2008 TRAVAUX PUBLICS ET BATIMENT DU MIDI DU 02.07.2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).