Entreprise : R.V.M - SIREN 449 395 912
Identité
Dénomination
R.V.M
SIREN (siège)
449 395 912
Date d'immatriculation au RNE
14/12/2006
Début d’activité
09/10/2006
Date de fin de la personne morale
13/12/2056
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2006
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Organisation, gestion directement ou indirectement de tous spectacles sportifs, culturels, tauromachiques, buvette dans le cadre d'éventuelles manifestations publiques.
Code APE
9004Z - Gestion de salles de spectacles
Capital social
3813 EUR
Adresse du siège
1251 AV DE CAMARGUE 30240 LE GRAU-DU-ROI FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RIBERA VINCENT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
Lattes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/10/2006
Siret
44939591200032
Code APE
9004Z - Gestion de salles de spectacles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Organisation, gestion directement ou indirectement de tous spectacles sportifs, culturels, tauromachiques, buvette dans le cadre d'éventuelles manifestations publiques.
Adresse
1251 AV DE CAMARGUE
30240 , LE GRAU-DU-ROI - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/10/2006
Siret
44939591200024
Code APE
9329Z - Autres activités récréatives et de loisirs
Activité principale
Autres activités récréatives et de loisirs
Adresse
74 IMP DES PATELLES
30240 , LE GRAU-DU-ROI - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VILLA LES ALBIZIAS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/10/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/07/2003
Siret
44939591200016
Code APE
926C
Adresse
1 AV JEAN CONSTANS
34500 , BEZIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/003957
Date d'ajout
20/02/2020
Description
Modification relative aux dirigeants RIBERA Vincent nom d'usage : RIBERA Vincent n'est plus gérant RIBERA Vincent nom d'usage : RIBERA Vincent devient président à compter du 31/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/003957
Date d'ajout
20/02/2020
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 7626 EUROS Nouveau capital : 3813 EUROS à compter du 31/12/2019
Numéro d'observation
F20/003957
Date d'ajout
20/02/2020
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société à responsabilité limitée Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée à compter du 31/12/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).