Entreprise : SCI ARRUNTZA - SIREN 449 391 119
Identité
(Entreprise radiée le 30/11/2021)
Dénomination
SCI ARRUNTZA
Sigle
S.C.I. ARRUNTZA
SIREN (siège)
449 391 119
Date d'immatriculation au RNE
23/07/2003
Fermeture de l'établissement - 44939111900012
- Date d'effet de la fermeture : 01/11/2021
Date de fin de la personne morale
22/07/2102
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
CHE UREKO BIDEA 64480 USTARITZ FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUARTIER ARRUNTZ
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHABRIER SANDRINE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
Ustaritz
Nom, Prénom(s)
MELIN JEAN-LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Ustaritz
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/11/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
23/07/2003
Siret
44939111900012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition administration et gestion de biens immobiliers
Adresse
CHE Quartier Arruntz - chemin Ureko Bidea
64480 , Ustaritz - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUARTIER ARRUNTZ
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/11/2021
Description
Dissolution à compter du 02/11/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 02/11/2021, liquidateur : CHABRIER Sandrine, siège de la liquidation : 17 bis Rue Suhatchipi 64122 Urrugne, parution de la publicité légale : Les Petites Affiches du Pays Basque et des Pyrénées-Atlantiques paru le 01/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15971
Date d'ajout
26/11/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 01/11/2021 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
16101
Date d'ajout
26/11/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 01/12/2021
Numéro d'observation
6652
Date d'ajout
01/12/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/10/2008 : Partant : Marcel MELIN, Co-Gérant Nouveau MELIN Jean-Louis, Gérant associé
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).