Entreprise : LES ARAS DU VAL MILLET - SIREN 449 369 990
Identité
(Entreprise radiée le 10/01/2020)
Dénomination
LES ARAS DU VAL MILLET
SIREN (siège)
449 369 990
Date d'immatriculation au RNE
17/07/2003
Fermeture de l'établissement - 44936999000014
- Date d'effet de la fermeture : 04/07/2007
Fermeture de l'établissement - 44936999000022
- Date d'effet de la fermeture : 11/05/2017
Fermeture de l'établissement - 44936999000030
- Date d'effet de la fermeture : 11/05/2017
Date de fin de la personne morale
16/07/2102
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
CHE DU CHALET 14600 PENNEDEPIE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAURICE PATRICK , JEAN , RENE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1950
Commune de résidence
Pennedepie
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/07/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/07/2003
Siret
44936999000014
Code APE
741J
Adresse
CHE
14950 , GLANVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/05/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2003
Siret
44936999000022
Code APE
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers
Activité principale
Autres commerces de détail spécialisés divers
Adresse
66 BD FERNAND MOUREAUX
14360 , TROUVILLE-SUR-MER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/05/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/07/2007
Siret
44936999000030
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
CHE DU CHALET
14600 , PENNEDEPIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
127
Date d'ajout
10/01/2020
Description
Radiation du RCS le 10/01/2020 avec effet au 04/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
992
Date d'ajout
07/03/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 11/02/2019 Liquidateur : MAURICE Patrick Jean René Le siège de la liquidation est fixé à : chemin du Chalet 14600 Pennedepie Journal d'annonces légales : La voix le bocage en date du 28/02/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Honfleur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Lisieux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Numéro d'observation
1631
Date d'ajout
06/08/2007
Description
Transfert du siège social à compter du 04/07/2007 : Ancienne adresse : Che. du calvaire - Glanville 14950 Beaumont-en-Auge nouvelle adresse : Chemin du Chalet 14600 Pennedepie Modification relative aux personnes dirigeants et non dirigeantes à compter du 04/07/2007 : modifie : Maurice Patrick Jean rêné, gérant(e), nouveau domicile personnel : Pennedepie Chemin du Chalet.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).