Entreprise : AMANDIER - SIREN 449 320 712
Identité
(Entreprise radiée le 27/02/2024)
Dénomination
AMANDIER
SIREN (siège)
449 320 712
Date d'immatriculation au RNE
31/07/2003
Date de fin de la personne morale
30/07/2018
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
20 RUE DE LA COMPAGNIE 97400 SAINT-DENIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SAVOYE PHILIPPE , PAUL , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1933
Commune de résidence
Saint-Denis
Nom, Prénom(s)
AUMONIER ARNAUD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1969
Commune de résidence
Asnières-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
COHEN-SOLAL DANIEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1941
Commune de résidence
Saint-Paul
Nom, Prénom(s)
GUERIN-BOUXIROT MARIE-THRESE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1948
Commune de résidence
Chaumont
Nom, Prénom(s)
BARABAN NEE ATLAN ANNIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1941
Commune de résidence
Paris
Dénomination
LABRADOR GESTION
Qualité
Gérant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/02/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/06/2003
Siret
44932071200010
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Location ou exploitation de tous les biens d'équipements professionnels mobiliers et immobiliers, location de véhicules sans chauffeur
Adresse
20 RUE DE LA COMPAGNIE
97400 , SAINT-DENIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1817
Date d'ajout
26/03/2012
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/12/2009 Liquidateur :Monsieur SAVOYE Philippe, Paul, Marie Le siège de la liquidation est fixé au siége dela société Journal d'annonces légales :LE QUOTIDIEN e date du 25/02/2011Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2009Nouveau : SAVOYE Philippe, Paul, Marie, liquidateurChangement de qualité :SARL REUNION CONSEIL INVESTISSEMENT représentée par SAVOYE Christiane Jeane Marie Gérant associé devient Associé
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).