Entreprise : QUADLANDER - SIREN 449 219 484
Identité
(Entreprise radiée le 14/09/2022)
Dénomination
QUADLANDER
SIREN (siège)
449 219 484
Date d'immatriculation au RNE
09/07/2003
Date de fin de la personne morale
08/07/2102
Date de clôture
31/10
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
RTE DE BILLOM 63190 LEZOUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOST JEAN-PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Commune de résidence
Lezoux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/02/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/06/2003
Siret
44921948400010
Code APE
8551Z - Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
Activité principale
Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
Adresse
PITELET
63550 , SAINT-VICTOR-MONTVIANEIX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/11/2012
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/02/2010
Siret
44921948400028
Code APE
8551Z - Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
Activité principale
Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
Adresse
RTE DE BILLOM
63190 , LEZOUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16818
Date d'ajout
14/09/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Clermont-Ferrand le 14/09/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9857
Date d'ajout
13/12/2012
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 22/11/2012 Liquidateur : BOST JEAN PIERRE Le siège de la liquidation est fixé à Route de Billom 631290 LEZOUX Journal d'annonces légales : L'ANNONCEUR LEGAL DU 29.11.2012 Mise en sommeil de la société à compter du 22/11/2012
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Thiers ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Clermont-Ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).