Entreprise : SCI M.D.I. - SIREN 449 212 364
Identité
Dénomination
SCI M.D.I.
SIREN (siège)
449 212 364
Date d'immatriculation au RNE
17/06/2003
Début d’activité
02/05/2003
Date de fin de la personne morale
16/06/2102
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Gestion, acquisition, administration des biens, obtentions de prêts et toutes opérations liées à l'objet social
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
12200 EUR
Adresse du siège
13 RUE DE LA PREE 18100 SAINT-GEORGES-SUR-LA-PREE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MEUNIER VERONIQUE , SIMONE , RAYMONDE
Nom d'usage
DERRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
Saint-Georges Sur-la-prée
Nom, Prénom(s)
DERRE PHILIPPE , EUGENE , MAXIME
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
Saint-Georges Sur-la-prée
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/05/2003
Siret
44921236400011
Nom commercial
M. D. I.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Gestion, acquisition, administration des biens, obtentions de prêts et toutes opérations liées à l'objet social
Autres Activités
Gestion, acquisition, administration des biens, obtentions de prêts et toutes opérations liées à l'objet social
Adresse
13 RUE DE LA PREE
18100 , SAINT-GEORGES-SUR-LA-PREE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4819
Date d'ajout
28/08/2019
Description
En date du 01/10/2018, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bourges a désigné en remplacement de la SCP PONROY prise en la personne de Maître Axel PONROY, la SAS SAULNIER-PONROY et associés, 40 bis rue Moyenne, 18000 Bourges.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5305
Date d'ajout
26/12/2016
Description
Extension de procédure Par jugement en date du 13/12/2016 le tribunal de commerce de bourges a étendu la liquidation judiciaire de structures outillages (SARL) à m Derre Philippe et à la Sci MDI À maintenu : Comme juge commissaire : M pierre Bonfanti Comme liquidateur la Scp Ponroy 40 bis rue moyenne 18000 Bourges Et désigné maître Axel Ponroy pour conduire la mission A fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 19/02/2013
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).