Entreprise : SKILLSIZE INTERNATIONAL - SIREN 449 210 293
Identité
Dénomination
SKILLSIZE INTERNATIONAL
SIREN (siège)
449 210 293
Date d'immatriculation au RNE
07/07/2003
Début d’activité
01/07/2003
Date de fin de la personne morale
06/07/2102
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
DIFFUSION ET DISTRIBUTION D'OUTILS ET DE CONSEILS POUR L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES ETRANGERES
Code APE
4649Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Capital social
15000 EUR
Adresse du siège
136 BD DE MAGENTA 75010 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VIGNY PHILIPPE , HENRI , ANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2003
Siret
44921029300022
Code APE
4649Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
DIFFUSION ET DISTRIBUTION D'OUTILS ET DE CONSEILS POUR L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES ETRANGERES
Adresse
136 BD DE MAGENTA
75010 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/12/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2003
Siret
44921029300014
Code APE
514S
Adresse
13 RUE DU SOLEIL
75020 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2003B1087914
Date d'ajout
24/08/2021
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 24/08/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2003B1087912
Date d'ajout
03/09/2019
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 03/09/2019, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P201902036, date de cessation des paiements le 01/08/2019, et a désigné Mme Cécile Gotzorides : Juge Commissaire, liquidateur SCP BTSG en la personne de Me Denis Gasnier 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
19237
Date d'ajout
07/07/2003
Description
Cette société est une E.U.R.L
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).