Entreprise : EARL DES POMMIERS - SIREN 449 172 501
Identité
Dénomination
EARL DES POMMIERS
SIREN (siège)
449 172 501
Date d'immatriculation au RNE
15/07/2003
Début d’activité
01/06/2003
Date de fin de la personne morale
14/07/2043
Date de clôture
30/06
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
Activités agricoles
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Qualité
Actif agricole
Capital social
225000 EUR
Adresse du siège
LES BORDES 41270 LA CHAPELLE-VICOMTESSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARON FRANCOIS , CHRISTIAN , FRANCIS
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
La chapelle vicomtesse
Nom, Prénom(s)
JACQUET CHRISTELLE , COLETTE , RAYMONDE
Nom d'usage
BARON
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1975
Commune de résidence
La chapelle vicomtesse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/2003
Siret
44917250100016
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Activités agricoles
Autres Activités
Elevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LES BORDES
41270 , LA CHAPELLE-VICOMTESSE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4430
Date d'ajout
11/09/2008
Description
Transformation de la société à compter du 01/08/2008 Ancienne forme : Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Nouvelle forme : Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/08/2008 : Partant : BESNARD Katy, Associé Changement de dénomination à compter du 01/08/2008 Ancienne : GAEC DES POMMIERS Nouvelle : DES POMMIERS
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2781
Date d'ajout
02/06/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 14/02/2008 : Partant : BESNARD Jean-Luc, GÉRANT ASSOCIÉ Changement de qualité : BESNARD Katy, GÉRANT ASSOCIÉ devient ASSOCIÉ Réduction de capital à compter du 14/02/2008 Ancien : 350000 EUR Nouveau : 225000 EUR
Numéro d'observation
5321
Date d'ajout
29/10/2007
Description
AUGMENTATION DE CAPITAL A COMPTER DU 12/09/2007 ANCIEN : 225000 EUR ; NOUVEAU : 350000 EUR MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTES ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 12/09/2007 : NOUVEAU : BESNARD KATY, GÉRANT ASSOCIÉ NOUVEAU : BESNARD JEAN LUC, GÉRANT ASSOCIÉ PARTANT: JACQUET COLETTE, GÉRANTE ASSOCIEE A COMPTER DU 31/08/2007
Numéro d'observation
2578
Date d'ajout
15/07/2003
Description
NOUVEAU CO-GERANT : MME CHRISTELLE JACQUET EPOUSE BARON Date d'effet : 13/06/2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).