Entreprise : EVOTIS - SIREN 449 149 509
Identité
(Entreprise radiée le 22/02/2018)
Dénomination
EVOTIS
SIREN (siège)
449 149 509
Date d'immatriculation au RNE
24/12/2004
Fermeture de l'établissement - 44914950900027
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2017
Fermeture de l'établissement - 44914950900019
- Date d'effet de la fermeture : 03/01/2005
Fermeture de l'établissement - 44914950900035
- Date d'effet de la fermeture : 15/06/2014
Date de fin de la personne morale
23/12/2102
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
20 RUE DE L'OUAILLE 17137 NIEUL-SUR-MER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LAUZIERES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BIRONNEAU MARIE-CLAUDE , CHRISTINE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1955
Commune de résidence
Nieul-sur-Mer
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/01/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2003
Siret
44914950900019
Enseigne
EVOTIS
Code APE
741G
Adresse
AV PIERRE ET MARIE CURIE
06700 , SAINT-LAURENT-DU-VAR - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI SECTEUR B LOT A
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/01/2005
Siret
44914950900027
Nom commercial
EVOTIS
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Accompagnement conseil formation en gestion des risques organisation du travail et toute démarche ou action permettant l'amélioration de fonctionnement des entreprises ou toutes autres structures
Adresse
20 RUE 20 rue de l'Ouaille
17137 , Nieul-sur-Mer - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Lauzières
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/06/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/2006
Siret
44914950900035
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
2 RUE ROBERT GEFFRE
17000 , LA ROCHELLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1608
Date d'ajout
22/02/2018
Description
Radiation du RCS le 22/02/2018 avec effet au 31/12/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7796
Date d'ajout
12/10/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/10/2017 Liquidateur : BIRONNEAU Marie-Claude Christine Le siège de la liquidation est fixé à : 20 rue de l'Ouaille - Lauzières 17137 Nieul-sur-Mer Journal d'annonces légales : sud ouest en date du 28/09/2017
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE CONSTITUTION A ANTIBES EN DATE DU 02.07.03 PUBLICITE DE CONSTITUTION A ANTIBES : AVENIR COTE D'AZUR DU 28.06.03 PUBLICITE DE TRANSFERT A ANTIBES : AVENIR COTE D'AZUR DU 18.12.04 PUBLICITE DE TRANSFERT A LA ROCHELLE : SUD OUEST DU 23.12.04 DEBUT D'ACTIVITE LE 01.07.03 A ANTIBES ET LE 03.01.05 A LA ROCHELLE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).