Entreprise : PIERRA MENTA - SIREN 449 117 472
Identité
(Entreprise radiée le 04/01/2022)
Dénomination
PIERRA MENTA
SIREN (siège)
449 117 472
Date d'immatriculation au RNE
01/08/2003
Date de fin de la personne morale
31/07/2102
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile de placement immobilier
Capital social
3195000 EUR
Adresse du siège
966 AV DU BOURG 83530 SAINT-RAPHAEL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAUX MARCELLE
Nom d'usage
BONTAZ
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1939
Commune de résidence
Marnaz
Nom, Prénom(s)
BONTAZ CHRISTOPHE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1968
Commune de résidence
Marignier
Nom, Prénom(s)
BONTAZ YVES , GEORGES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1938
Commune de résidence
Marnaz
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
23/05/2003
Siret
44911747200018
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion pour son propre compte de tous produits bancaires et d'épargne de valeur mobilières de tous autres instruments financiers et prise de participations dans toutes STES civiles ou commerciales
Adresse
966 AV 966 avenue du Bourg le Rastel d'Agay
83700 , Saint-Raphaël - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
61
Date d'ajout
04/01/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 17/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5564
Date d'ajout
20/04/2021
Description
Renouvellement de la prorogation de l'immatriculation d'une durée de 1 an à compter du 20/12/2019 pour les besoins de la liquidation article R.123-131 du code de commerce
Numéro d'observation
5565
Date d'ajout
20/04/2021
Description
Renouvellement de la prorogation de l'immatriculation d'une durée de 1 an à compter du 20/12/2020 pour les besoins de la liquidation article R.123-131 du code de commerce
Numéro d'observation
2618
Date d'ajout
28/03/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 20/12/2016 Liquidateur : BONTAZ Christophe Le siège de la liquidation est fixé au siège social Journal d'annonces légales : SEMAINE PROVENCE en date du 22/03/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).