Entreprise : TWO B CONSEILS - SIREN 449 094 325
Identité
Dénomination
TWO B CONSEILS
SIREN (siège)
449 094 325
Date d'immatriculation au RNE
10/11/2009
Date de fin de la personne morale
09/11/2102
Date de clôture
30/04
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
128 B AV JEAN JAURES 94200 IVRY-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERDAH BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1950
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/07/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
20/05/2003
Siret
44909432500023
Nom commercial
TWO B CONSEILS
Code APE
7320Z - Études de marché et sondages
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La prospection pour les entreprises françaises à l'étranger ou étrangères en France, les études de marchés. L'intermédiation, les relations publiques, le conseil, le développement de franchises. Le conseil, l'achat et vente de matériels de produits d'énergie. L'achat, la vente, l'exportation de tous produits de toutes natures. L'intermédiation bancaire, le démarchage bancaire.
Adresse
128 B AV 128 Bis Avenue Jean Jaurès
94200 , Ivry-sur-Seine - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/11/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/05/2003
Siret
44909432500015
Enseigne
OFFICE FRANCAIS DES ENERGIES RENOUVELABL
Code APE
7320Z - Études de marché et sondages
Activité principale
Études de marché et sondages
Adresse
100 BD KELLERMANN
75013 , PARIS 13 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
22861
Date d'ajout
16/05/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 15/05/2019 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Me Pellegrini Gilles
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
43097
Date d'ajout
17/01/2014
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 17/01/2014 nommant M. Nousbaum François juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
12281
Date d'ajout
10/01/2013
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 10/01/2013 nommant M. Chaumet Alain juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
70649
Date d'ajout
19/07/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil prononce en date du 19/07/2011 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2011J00559 , date de cessation des paiements le 15/05/2011 , désigne juge commissaire M. Halfon Daniel , juge commissaire suppléant M. Cohen Emanuel , liquidateur Me Pellegrini Gilles 4 Le Parvis de Saint Maur 94100 Saint-Maur-des-Fossés , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
53937
Date d'ajout
23/12/2010
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 19/11/2010
Numéro d'observation
23621
Date d'ajout
10/11/2009
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).