Entreprise : DAGNAUX MOREAU - SIREN 449 068 527
Identité
(Entreprise radiée le 18/04/2019)
Dénomination
DAGNAUX MOREAU
SIREN (siège)
449 068 527
Date d'immatriculation au RNE
24/06/2003
Date de fin de la personne morale
23/06/2102
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
37800 EUR
Adresse du siège
18 B RUE DE COULMIERS 94130 NOGENT-SUR-MARNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAGNAUX SERGE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1938
Commune de résidence
Fontenay-sous-Bois
Nom, Prénom(s)
DAGNAUX MARIE-LAURE
Nom d'usage
MOREAU
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1970
Commune de résidence
Nogent-sur-Marne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/03/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
11/06/2003
Siret
44906852700018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété, la mise en valeur, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement, de tous immeubles et droits immobiliers détenus en pleine propriété, nue-propriété, usufruit, dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, d'apport, d'échange ou autrement, et notamment de l'immeuble situé à Nogent sur Marne (Val de Marne) 94130 16 bis rue Coulmiers; de tous bien et droit pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des immeubles et droits immobiliers en question; la vente de ces mêmes biens pour autant toutefois qu'elle n'expose pas la société à être soumise à l'impôt sur les sociétés, ne puisse être considerée comme un acte de commerce et ne porte pas en conséquence atteinte au caractère civile de la société.
Adresse
18 B RUE 18 BIS Rue Coulmiers
94130 , Nogent-sur-Marne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
20590
Date d'ajout
18/04/2019
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 12/03/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
19256
Date d'ajout
03/04/2019
Description
Dissolution à compter du 08/03/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 08/03/2019 siège de la liquidation au domicile du liquidateur, 26 AVE de la Dame Blanche 94120 FONTENAY SOUS BOIS parution de la publicité légale Journal Spécial des Sociétés du 06/04/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).