Entreprise : METALACS JURA - SIREN 449 037 365
Identité
Dénomination
METALACS JURA
SIREN (siège)
449 037 365
Date d'immatriculation au RNE
24/06/2003
Date de fin de la personne morale
23/06/2102
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2003
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
4 RUE DES SABLIERES 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE EN BERIA
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FORESTIER DJAN , MAXENCE , MARTIAL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1980
Commune de résidence
Dortan
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/04/2005
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
12/05/2003
Siret
44903736500011
Code APE
252H
Origine du fonds
Achat
Activité principale
La décoration et le traitement de surface sur tous supports et en particulier sur matières plastiques.
Code APRM
2229BZ - Fabrication d'éléments divers en matières plastiques
Adresse
4 RUE 4 Rue DES SABLIERES - ZI EN BERIA
39130 , Clairvaux-les-Lacs - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE EN BERIA
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F12/003659
Date d'ajout
28/09/2012
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier en date du 28/09/2012 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F12/003618
Date d'ajout
28/09/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier en date du 28/09/2012 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F10/000337
Date d'ajout
18/01/2010
Description
Ordonnance du Président en date du 18/01/2010 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur DI MARTINO Michel en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F05/000825
Date d'ajout
22/04/2005
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier en date du 22/04/2005 prononçant la conversion en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 29/04/2005. Représentant des créanciers-liquidateur : la SCP LECLERC & MASSELON 6 RUE ROUGET DE LISLE 39001 LONS LE SAUNIER
Numéro d'observation
F05/000568
Date d'ajout
18/03/2005
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LONS LE SAUNIER en date du 18 Mars 2005 prolongeant la période d'observation jusqu'au 19 JUILLET 2005 , période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F04/001857
Date d'ajout
19/11/2004
Description
Jugement du tribunal de commerce deLONS LE SAUNIER en date du 19 NOVEMBRE 2004 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire - (Régime simplifé)---- Représentant des créanciers :SCP LECLERC&MASSELON, 6 Rue Rouget de Lisle 39000 LONS LE SAUNIER - Juge commissaire :Mr Claude THIERRY - Date de cessation des paiements : 30 Avril 2004
Numéro d'observation
F03/001253
Date d'ajout
23/07/2003
Description
mise en activité à compter du 12-05-2003 suite à achat d'un fonds de commerce de décoration et traitement de surface sur tous supports et en particulier sur matières plastiques sis à 4 rue des sablières, ZI en Bériat, 39130 Clairvaux les lacs au prix stipulé de 35 000 Euros - Vendeur : SARL METALACS - Publicité : Le Jura Agricole et Rural du 26-07-03 - Lieu des oppositions : SCP LECLERC & MASSEMON 6 rue Rouget de Lisle 39000 Lons Le Saunier- Date d'effet : 12-05-2003
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
04 2004-11-19 OUVERT. PROCEDURE NORMALE REDRESSEMENT 2004-11-26 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LONS GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LONS LECLERC ET MASSELON,05 2005-03-18 PROLONGATION PERIODE D'OBSERVATION 2005-04-08 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LONS GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LONS LECLERC ET MASSELON,08 2005-03-18 AUTORISAT. DE POURSUITE DE L'ACTIVITE 2005-04-08 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LONS GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LONS LECLERC ET MASSELON,08 2005-04-22 AUTORISAT. DE POURSUITE DE L'ACTIVITE 2005-05-24 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LONS GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LONS LECLERC ET MASSELON,18 2005-04-22 PRONONC. DE LIQUIDATION JUDICIAIRE 2005-05-24 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LONS GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LONS LECLERC ET MASSELON,19 2012-09-28 CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF 2012-10-04 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LONS GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE LONS LECLERC
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).