Entreprise : SCI 979 AVENUE DE LA REPUBLIQUE - SIREN 448 962 977
Identité
Dénomination
SCI 979 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
SIREN (siège)
448 962 977
Date d'immatriculation au RNE
13/02/2007
Début d’activité
01/10/2021
Date de fin de la personne morale
12/02/2102
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, Propriété, Gestion de tous immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
140000 EUR
Adresse du siège
15 AV DU MARECHAL FOCH 59130 LAMBERSART FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OTTON JEAN , LOUIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Lège-Cap-Ferret
Nom, Prénom(s)
ROSE PHILIPPE , JEAN , LOUIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/2021
Siret
44896297700022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, Propriété, Gestion de tous immeubles
Autres Activités
Acquisition, Propriété, Gestion de tous immeubles
Adresse
15 AV DU MARECHAL FOCH
59130 , LAMBERSART - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/05/2003
Siret
44896297700014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
116 T RUE JEAN JAURES
59491 , VILLENEUVE-D'ASCQ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
20/12/2021
Description
Suppression de la mention d'office de cessation d'activité transcrite le 02/01/2020 [art. R 123-125 du code de commerce]
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
13/02/2007
Description
Par suite d'une modification de compétence, (Décre t N° 88-38 du 13/01/1988) cette entreprise immatri culée au Greffe du Tribunal de Commerce de LILLE é tait précédemment immatriculée au Greffe du Tribun al de Commerce de ROUBAIX TOURCOING.
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
13/02/2007
Description
Date de début d'activité dans le ressort : 21/05/2003
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
16/06/2003
Description
Historique : PUBLICATION LEGALE : LA GAZETTE DU 29 /05/2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).