Entreprise : SCI SAGI - SIREN 448 920 967
Identité
(Entreprise radiée le 07/01/2022)
Dénomination
SCI SAGI
SIREN (siège)
448 920 967
Date d'immatriculation au RNE
10/11/2010
Fermeture de l'établissement - 44892096700024
- Date d'effet de la fermeture : 06/01/2022
Fermeture de l'établissement - 44892096700016
- Date d'effet de la fermeture : 15/10/2010
Date de fin de la personne morale
09/11/2102
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
6 RUE FRANCOIS COPPEE 94520 MANDRES-LES-ROSES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ZIMMERLIN MATHIAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1977
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ZIMMERLIN GERARD , RENE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Mandres-les-Roses
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/10/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/05/2003
Siret
44892096700016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
28 RUE DU BOIS CHALAND
91090 , LISSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/01/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/05/2003
Siret
44892096700024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, possession, administration, exploitation, mise en valeur par location ou tout autrement de toute promesse de vente et de tout immeuble.
Adresse
6 RUE 6 Rue François Coppée
94520 , Mandres-les-Roses - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1018
Date d'ajout
07/01/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 15/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
22/12/2021
Description
Dissolution à compter du 13/09/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 13/09/2021, liquidateur : ZIMMERLIN Gérard René, siège de la liquidation : 6 Rue François Coppée 94520 Mandres-les-Roses, parution de la publicité légale : L'Itinérant paru le 30/12/2021
Numéro d'observation
50334
Date d'ajout
10/11/2010
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).