Entreprise : HEOL - SIREN 448 856 807
Identité
(Entreprise radiée le 14/02/2022)
Dénomination
HEOL
SIREN (siège)
448 856 807
Date d'immatriculation au RNE
12/06/2003
Fermeture de l'établissement - 44885680700012
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2020
Date de fin de la personne morale
11/06/2102
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
31 RUE LUCIEN LE LAY 29760 PENMARCH FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ONG KIM , LUONG
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Paris 11e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
NGUYEN THI , THANH , TUNG
Nom d'usage
ONG
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1953
Commune de résidence
Paris 11e Arrondissement
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/2003
Siret
44885680700012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'Echan- Gé, d'apport ou autrement.
Adresse
31 RUE 31 rue Lucien le Lay
29760 , Penmarc'h - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1790
Date d'ajout
14/02/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
14/02/2022
Description
Dissolution à compter du 31/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2020, liquidateur : ONG Kim, Luong, siège de la liquidation : 53 Avenue Parmentier Appt C53 (Chez Mme Paviet) 75011 Paris 11e Arrondissement, parution de la publicité légale : actu.fr paru le 21/01/2022
Numéro d'observation
2140
Date d'ajout
25/03/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 02/01/2013 : Partant : PAVIET-SALOMON Aline, Gérant associé indéfiniment responsable Nouveau : ONG Kim, Luong, Gérant, Associé indéfiniment responsable Nouveau : ONG Thi, Thanh, Tung, Associé indéfiniment et solidairement responsable
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).