Entreprise : SCI PIMAR - SIREN 448 754 028
Identité
Dénomination
SCI PIMAR
SIREN (siège)
448 754 028
Date d'immatriculation au RNE
23/05/2003
Début d’activité
13/05/2003
Date de fin de la personne morale
22/05/2102
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition, la gestion, l'administration, la conclusion de baux professionnels ou commerciaux et la diposition de tous biens meubles et immeubles dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, d'échange à apports, la construction ou autrement et de consentir toutes surêtés personnelles ou réelles sur son patrimoine a cet effet tous placements de capitaux.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
2500 EUR
Adresse du siège
RTE DE SAUSSINES 30250 SOMMIERES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LUCCA MARCO
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
Saint-Paul-les-Fonts
Nom, Prénom(s)
PRADAL PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1960
Commune de résidence
Villevieille
Dénomination
CORANDA
Qualité
Autre
Commune de résidence
Sommières
Dénomination
LUCCA et fils
Qualité
Autre
Commune de résidence
Bagnols-sur-Cèze
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/05/2003
Siret
44875402800018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la gestion, l'administration, la conclusion de baux professionnels ou commerciaux et la diposition de tous biens meubles et immeubles dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, d'échange à apports, la construction ou autrement et de consentir toutes surêtés personnelles ou réelles sur son patrimoine a cet effet tous placements de capitaux.
Autres Activités
L'acquisition, la gestion, l'administration, la conclusion de baux professionnels ou commerciaux et la diposition de tous biens meubles et immeubles dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition, d'échange à apports, la construction ou autrement et de consentir toutes surêtés personnelles ou réelles sur son patrimoine a cet effet tous placements de capitaux.
Adresse
RTE DE SAUSSINES
30250 , SOMMIERES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F14/011329
Date d'ajout
12/09/2014
Description
A compter du 21.07.2014 : Modification du capital social (Ancien capital : 2 000 EUROS)
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).