Entreprise : SCI JPMC - SIREN 448 740 605
Identité
(Entreprise radiée le 12/05/2022)
Dénomination
SCI JPMC
SIREN (siège)
448 740 605
Date d'immatriculation au RNE
02/06/2003
Date de fin de la personne morale
01/06/2102
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
760 EUR
Adresse du siège
7 RTE D'AUFEUILLES 18200 MEILLANT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHATAIN SANDRINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1989
Commune de résidence
Meillant
Nom, Prénom(s)
MONTEL JEAN-PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
Coust
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/05/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
22/05/2003
Siret
44874060500010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, vente, construction, administration, location de tous immeubles.
Adresse
7 RTE 7 route d'Alpheuilles
18200 , Meillant - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4071
Date d'ajout
12/05/2022
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs EN DATE DU 09/05/2022, JUGEMENT CLOTURANT LES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE DE L'ACTIFDate d'effet : 09/05/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4072
Date d'ajout
12/05/2022
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Numéro d'observation
6244
Date d'ajout
31/10/2019
Description
En date du 01/10/2018, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Bourges a désigné en remplacement de la SCP PONROY prise en la personne de Maître Axel PONROY, la SAS SAULNIER-PONROY et associés, 40 bis rue Moyenne, 18000 Bourges.
Numéro d'observation
886
Date d'ajout
05/02/2019
Description
Extension de procédure EN DATE DU 29/01/2019, JUGEMENT ETENDANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE M. MONTEL JEAN-PIERRE RM BOURGES 753 049 253 A LA SCI JPMC A MAINTENU M. JACQUES MILLER COMME JUGE-COMMISSAIRE, ET COMME LIQUIDATEUR LA SAS SAULNIER - PONROY & ASSOCIE ET A FIXE AU 20/03/2018 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS, SANS POURSUITE D'ACTIVITE A COMPTER DU 29/01/2019 Date d'effet : 29/01/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).