Entreprise : SCI KEUR CANDA - SIREN 448 643 460
Identité
Dénomination
SCI KEUR CANDA
SIREN (siège)
448 643 460
Date d'immatriculation au RNE
26/05/2003
Début d’activité
22/05/2003
Date de fin de la personne morale
25/05/2102
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'Echan- Gé, d'apport ou autrement.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
200 EUR
Adresse du siège
20 RUE PAUL SERUSIER 29150 CHATEAULIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE MOUEL DANIELE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1970
Commune de résidence
LENNON
Nom, Prénom(s)
THOMAS MARIE , LOUISE
Nom d'usage
BAYLE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1951
Commune de résidence
CHATEAULIN
Nom, Prénom(s)
THOMAS SYLVIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1975
Commune de résidence
Quimper
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
22/05/2003
Siret
44864346000018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'Echan- Gé, d'apport ou autrement.
Autres Activités
La propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'Echan- Gé, d'apport ou autrement.
Adresse
20 RUE PAUL SERUSIER
29150 , CHATEAULIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3978
Date d'ajout
30/07/2010
Description
Modification relative aux associés à compter du 07/06/2010 : Partant : GOURVES Yves, Associé Société Civile Nouveau : THOMAS Sylvie, Associé Société Civile
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
300
Date d'ajout
17/01/2006
Description
Nomination de co-gérant(s) LE MOUEL DANIELE - MENTION DES ASSOCIES SUR L'EXTRAIT K BIS, SUITE AU DECRET 2055/77 DU 01/02/2005 : THOMAS NEE BAYLE MARIE LOUISE - GOURVES YVES - LE MOUEL DANIELE Date d'effet : 15/12/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).