Entreprise : SCI DEN - SIREN 448 623 470
Identité
(Entreprise radiée le 04/12/2023)
Dénomination
SCI DEN
SIREN (siège)
448 623 470
Date d'immatriculation au RNE
20/12/2005
Fermeture de l'établissement - 44862347000037
- Date d'effet de la fermeture : 11/03/2020
Fermeture de l'établissement - 44862347000011
- Date d'effet de la fermeture : 01/12/2005
Fermeture de l'établissement - 44862347000029
- Date d'effet de la fermeture : 13/11/2017
Date de fin de la personne morale
19/12/2102
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
230000 EUR
Adresse du siège
403 IMP COMBE DE LA BELLE VISTE 34730 PRADES-LE-LEZ FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PAGEOT DOMINIQUE , RENEE , HUGUETTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
Montpellier
Nom, Prénom(s)
EPTON NICOLAS , JOHN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Commune de résidence
Mery sur seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/11/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/05/2003
Siret
44862347000029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
54 AV DU GENERAL LECLERC
10170 , MERY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/03/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/11/2017
Siret
44862347000037
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
L'achat, la construction, l'entretien de tous immeubles et leur exploitation par voie de location
Adresse
403 IMP 403 impasse Combe de la Belle Viste
34730 , Prades-le-Lez - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/12/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/04/2003
Siret
44862347000011
Code APE
702C
Adresse
51700 , JONQUERY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEMIN DE CHAMPLAT
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
46699
Date d'ajout
04/12/2023
Description
Radiation d'office du RCS de Montpellier le 04/12/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11755
Date d'ajout
16/06/2020
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 11/03/2020 Liquidateur : EPTON Nicolas, John Le siège de la liquidation est fixé à : 403 impasse Combe de la Belle - Viste 34730 Prades-le-Lez Journal d'annonces légales : 7OFFICIEL METROPOLITAIN en date du 31/03/2020 Mise en sommeil de la société à compter du 11/03/2020
Numéro d'observation
6051
Date d'ajout
14/12/2017
Description
Radiation du RCS le 14/12/2017 avec effet au 13/11/2017 Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Montpellier par suite de transfert du siège social à compter du 13/11/2017 du 54 avenue du Général Leclerc 10170 Mery-sur-Sein e au 403 impasse Combe de la Belle Viste 34730 Prades-le-Lez
Numéro d'observation
3582
Date d'ajout
07/08/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/07/2009 : Modifié : EPTON Nicolas John, Co-gérant associé, demeurant 54 avenue du Général Leclerc 10170 Mery-sur-Seine
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).