Entreprise : SCI NSFH - SIREN 448 542 381
Identité
Dénomination
SCI NSFH
Sigle
SCI NSFH
SIREN (siège)
448 542 381
Date d'immatriculation au RNE
23/05/2003
Début d’activité
20/04/2003
Date de fin de la personne morale
22/05/2102
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition et propriété de tous biens mobiliers et immobiliers en vue de leur exploitation par bail, location ou autrement
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
152000 EUR
Adresse du siège
14 B RUE EMILE BURGAULT 56000 VANNES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR LERAI LEROY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COISNE NICOLAS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Commune de résidence
LEVALLOIS PERRET
Nom, Prénom(s)
LE RAI DIT LEROY SABINE , CHANTAL , ANNE-MARIE
Nom d'usage
COISNE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Commune de résidence
Levallois-Perret
Nom, Prénom(s)
LE RAI DIT LEROY MICHEL , RENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1941
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
LEDRAN CHANTAL
Nom d'usage
LE RAI DIT LEROY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1945
Commune de résidence
Vannes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
20/04/2003
Siret
44854238100018
Nom commercial
SCI NSFH
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition et propriété de tous biens mobiliers et immobiliers en vue de leur exploitation par bail, location ou autrement
Autres Activités
Acquisition et propriété de tous biens mobiliers et immobiliers en vue de leur exploitation par bail, location ou autrement
Adresse
14 B RUE EMILE BURGAULT
56000 , VANNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR LERAI LEROY
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3131
Date d'ajout
19/06/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 08/10/2011 : Partant : LE RAI DIT LEROY Francois-Henry Jacques Michel Herve Marie, Associé Société Civile
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).