Entreprise : SECA DISTRIBUTION - SIREN 448 528 026
Identité
Dénomination
SECA DISTRIBUTION
SIREN (siège)
448 528 026
Date d'immatriculation au RNE
23/05/2003
Date de fin de la personne morale
22/05/2102
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
1 CHE DE CAPEAU 84270 VEDENE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LES FONDS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAPON ANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1951
Commune de résidence
COURTHEZON
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/03/2006
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/06/2003
Siret
44852802600017
Nom commercial
SOCIETE EUROPEENNE CHAPON ANDRE
Code APE
503B
Origine du fonds
Achat
Activité principale
ACHAT VENTE LOCATION NEUFS OU OCCASION DE PIECES DETACHEES OUTILLAGE DE VEHICULES
Adresse
1 CHE DE CAPEAU
84270 , VEDENE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LES FONDS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17226
Date d'ajout
30/10/2019
Description
Clôture des opérations de liquidation des biens - Insuffisance d'actif Par jugement du 28/10/2019, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire. Date d'effet : 28/10/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3819
Date d'ajout
15/03/2013
Description
Changement d'un organe de procédure Par ordonnance Présidentielle du 15/03/2013, MONTEL Geneviève est nommé(e) comme juge commissaire. Date d'effet : 15/03/2013
Numéro d'observation
3940
Date d'ajout
24/04/2006
Description
(Procédures collectives) par ordonnance du 10 AVRIL 2006, le juge-commissaire a autorise A PROCEDER A LA RESILIATION AMIABLE DU CONTRAT DE LOCATION ET A LA RESTITUTION DU LOCAL SITUE ZI FONDS 1 CHEMIN CAPEAU 84270 VEDENE. Date d'effet : 10/04/2006
Numéro d'observation
3664
Date d'ajout
11/04/2006
Description
Cessation d'activité CESSATION D'ACTIVITE A COMPTER DU 15 MARS 2006 Date d'effet : 15/03/2006
Numéro d'observation
3185
Date d'ajout
24/03/2006
Description
(Procédures collectives) EN DATE DU 15/03/2006, JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE A NOMME COMME LIQUIDATEUR ME RIPERT CHRISTIAN 23, RUE BANASTERIE AVIGNON 84000 AVIGNON Date d'effet : 15/03/2006
Numéro d'observation
1121
Date d'ajout
19/01/2006
Description
(Procédures collectives) SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 26/01/2006, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON A DESIGNE COMME ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE MAITRE SELARL BAULAND & GLADEL réprésenté par Me Vincent GLADEL Date d'effet : 26/01/2006
Numéro d'observation
8682
Date d'ajout
12/12/2005
Description
Mention d'office SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 30/11/2005, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE GENERAL ET A DESIGNE: JUGE COMMISSAIRE...........: GEPT CHARLES JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT.: DONAT JACKY REPRESENTANT DES CREANCIERS: ME RIPERT CHRISTIAN 23, RUE BANASTERIE AVIGNON 84000 AVIGNON ADMINISTRATEUR.............: ME VINCENT GLADEL 33, BD. FREDERIC MISTRAL PIOLENC 84420 PIOLENC AVEC POUR MISSION D'ASSISTER DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 28/11/2005 A COMPTER DU 30/11/2005 Date d'effet : 12/12/2005
Numéro d'observation
8169
Date d'ajout
29/11/2005
Description
Déclaration de cessation des paiements PAR DECLARATION EN DATE DU 28/11/2005,SECA DISTRIBUTION (SARL) A DECLARE AU GREFFE SON ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS Date d'effet : 28/11/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).