Entreprise : EPERGOS HABITAT S.A. - SIREN 448 518 464
Identité
(Entreprise radiée le 29/10/2018)
Dénomination
EPERGOS HABITAT S.A.
SIREN (siège)
448 518 464
Date d'immatriculation au RNE
15/05/2003
Date de fin de la personne morale
14/05/2102
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2003
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
9032100 EUR
Adresse du siège
22 AV DOYEN LOUIS WEIL 38000 GRENOBLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHANUT PAUL , JULIEN , EUGENE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1936
Commune de résidence
Bourgoin-Jallieu
Nom, Prénom(s)
SCREVE ARNAUD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Annecy
Nom, Prénom(s)
PERSONNAZ LAURENT , PIERRE , JEAN
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1964
Commune de résidence
Voiron
Nom, Prénom(s)
ALLEGRE GIL , ERIC , EMILE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Commune de résidence
Crolles
Nom, Prénom(s)
VIRGONE VINCENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Commune de résidence
Voiron
Nom, Prénom(s)
SORREL ROBERT , JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1946
Commune de résidence
Goncelin
Nom, Prénom(s)
KERBARH ALPHONSE , BENONI , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1944
Commune de résidence
Domène
Nom, Prénom(s)
PIANETTA ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Commune de résidence
Crolles
Nom, Prénom(s)
HAMELIN GUILLAUME , ROGER , LOIC
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1970
Commune de résidence
Saint-Didier-au-Mont-d'Or
Dénomination
CABINET FLUCHAIRE MONTOYA ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Meylan
Dénomination
SOCIETE AUXILIAIRE POUR LE FINANCEMENT DU LOGEMENT DES ALPES FRANCAISES - SAFILAF.
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Grenoble
Dénomination
SOFONLY
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/06/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2003
Siret
44851846400012
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
30 QUAI DE FRANCE
38000 , GRENOBLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 162
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/2003
Siret
44851846400020
Nom commercial
EPERGOS HABITAT
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Participation à toute activité lié au logement des salariés.
Adresse
22 AV 22 Avenue Doyen Louis Weil
38000 , Grenoble - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/017087
Date d'ajout
29/10/2018
Description
Radiation en date du 29/10/2018 par suite de fusion absorption par : - in'li Aura 69 Boulevard des Canuts 69004 LYON, 955 504 097 RCS GTC Lyon, société bénéficiaire avec date d'effet au 30/06/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F13/015114
Date d'ajout
18/10/2013
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 30 Quai de France 38000 GRENOBLE CEDEX 1 au 22 Avenue Doyen Louis Weil 38000 GRENOBLE à compter du 03/06/2013
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).