Entreprise : SCI BASTILLE - SIREN 448 509 778
Identité
Dénomination
SCI BASTILLE
SIREN (siège)
448 509 778
Date d'immatriculation au RNE
23/05/2003
Début d’activité
28/06/2018
Date de fin de la personne morale
22/05/2102
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
51000 EUR
Adresse du siège
45 RUE DE SAINT CYR 56380 GUER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRUJEAN THIERRY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1974
Commune de résidence
Guer
Nom, Prénom(s)
MONTFORT MARTINE , ANDREE , MARTHE
Nom d'usage
BRUJEAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1955
Commune de résidence
Guer
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/06/2018
Siret
44850977800024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
45 RUE DE SAINT CYR
56380 , GUER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
7065
Date d'ajout
21/08/2019
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 28/06/2018 : Ancienne adresse : 32 chemin de Kerlegan 56730 Saint-Gildas-de-Rhuys Nouvelle adresse : 45 rue de Saint-Cyr 56380 Guer Transfert du siège social à compter du 28/06/2018 : Ancienne adresse : 14B chemin de Kerlegan - Saint-Gildas-De-Ruys 56730 Saint-Gildas-de-Rhuys Nouvelle adresse : 45 rue de Saint-Cyr 56380 Guer Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 28/06/2018 : Partant : ANOUSIX (SARL), Associé indéfiniment responsable Nouveau : BRUJEAN Martine, Andrée, Marthe, Associé indéfiniment responsable Modifié : BRUJEAN Thierry, Gérant, Associé indéfiniment responsable, demeurant 45 rue de Saint-Cyr 56380 Guer
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6317
Date d'ajout
09/11/2016
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 07/09/2016 : Partant : GLOUX Estelle, Gérant, Associé indéfiniment responsable
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).