Entreprise : DESSERTENNE - SIREN 448 508 382
Identité
Dénomination
DESSERTENNE
SIREN (siège)
448 508 382
Date d'immatriculation au RNE
06/05/2003
Début d’activité
01/04/2003
Date de fin de la personne morale
05/05/2102
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2003
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
L'exploitation de tout fonds de commerce se rapportant à l'hôtellerie, à la restauration.
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Capital social
218400 EUR
Adresse du siège
LE PAVE 38430 MOIRANS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI MOIRANS VOREPPE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DESSERTENNE FRANCK , JEAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1975
Commune de résidence
Moirans
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2003
Siret
44850838200018
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Hôtel restaurant.
Adresse
LE PAVE
38430 , MOIRANS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI MOIRANS VOREPPE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F21/001807
Date d'ajout
19/01/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 19/01/2021 prononçant la modification du plan de redressement.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/018367
Date d'ajout
12/12/2017
Description
Par jugement en date du 12/12/2017, Tribunal de Commerce de Grenoble a prononcé l'adoption du plan de redressement de l'entreprise par voie de continuation de son activité et apurement de son passif. Commissaire à l'exécution du plan : SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES - AJP- représentée par Me Bruno SAPIN 4 PLACE ROBERT SCHUMAN 38000 GRENOBLE, nommé pour toute la durée de remboursement du passif.
Numéro d'observation
F17/008940
Date d'ajout
13/06/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 13/06/2017 prolongeant la période d'observation jusqu'au 12/12/2017, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité et nommant Administrateur judiciaire : SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES - AJP- représentée par Me Bruno SAPIN 4 PLACE ROBERT SCHUMAN 38000 GRENOBLE mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion.
Numéro d'observation
F16/018056
Date d'ajout
13/12/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 13/12/2016 prolongeant la période d'observation jusqu'au 13/06/2017, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F16/009061
Date d'ajout
14/06/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 14/06/2016 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : Me MASSELON Dominique 16 RUE GÉNÉRAL MANGIN 38100 GRENOBLE. Date de cessation des paiements : 01/01/2016
Numéro d'observation
F08/007912
Date d'ajout
19/06/2008
Description
Transfert de l'établissement principal du Lieudit le Pavé - ZI Voreppe 38430 MOIRANS au 230 rue de l'Eygala - Centr'Alp 38430 MOIRANS à compter du 28.04.2008.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).