Entreprise : SCI LESLIE - SIREN 448 458 075
Identité
Dénomination
SCI LESLIE
SIREN (siège)
448 458 075
Date d'immatriculation au RNE
12/05/2003
Début d’activité
15/04/2003
Date de fin de la personne morale
11/05/2102
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Propriété - détention - administration et exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis
Code APE
6820A - Location de logements
Capital social
200 EUR
Adresse du siège
RTE DEPARTEMENTALE N° 810 64122 URRUGNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RES ALZA 16 ALL PRESABURRU
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUYOT LESLIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1975
Commune de résidence
ST JEAN DE LUZ
Nom, Prénom(s)
THOUET FRANCINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/04/2003
Siret
44845807500026
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété - détention - administration et exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis
Autres Activités
Propriété - détention - administration et exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis
Adresse
RTE DEPARTEMENTALE N° 810
64122 , URRUGNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RES ALZA 16 ALL PRESABURRU
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/08/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/04/2003
Siret
44845807500018
Code APE
702A
Adresse
1 RUE ARISTIDE BOUROUSSE
64500 , CIBOURE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6904
Date d'ajout
21/12/2010
Description
Modification relative aux associés à compter du 18/10/2010 : Partant : PINEAU Yann, Associé Société Civile Nouveau : THOUET Francine, Associé Société Civile
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6073
Date d'ajout
21/11/2005
Description
Transfert du siège social DE CIBOURE 1 R BOUROUSSE A URRUGNE RESID ALZA 16 ALL DE PRESABURRU (décision en date du 31.08.05) Date d'effet : 31/08/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).