Entreprise : S G D C - SIREN 448 385 229
Identité
Dénomination
S G D C
Sigle
S.G.D.C.
SIREN (siège)
448 385 229
Date d'immatriculation au RNE
12/05/2003
Date de fin de la personne morale
11/05/2102
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital minimum
7500 EUR
Adresse du siège
15 AV DU CDT MARCHAND 93600 AULNAY-SOUS-BOIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
EL MIR FAOUZI
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
Aulnay-sous-Bois
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/11/2015
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/2009
Siret
44838522900019
Nom commercial
S.G.D.C.SARL
Code APE
4333Z - Travaux de revêtement des sols et des murs
Code APRM
4333ZZ - Travaux de revêtement des sols et des murs
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Creation d'un fond de commerce. Tous travaux de batiment menuiserie peinture pose de parquet et papier peint tant que la societe a pour objet en France qu'a l'etranger par toutes voies directes ou indirectes, import export vente negoce de tout materiel et article divers et produits alimentaires avec fabrication de produits restauration.
Code APRM
4333ZZ - Travaux de revêtement des sols et des murs
Code APRM
4333ZZ - Travaux de revêtement des sols et des murs
Adresse
15 AV DU CDT MARCHAND
93600 , AULNAY-SOUS-BOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
48345
Date d'ajout
08/07/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/06/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/07/2022
Description
Dissolution à compter du 15/06/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 15/06/2022, liquidateur : EL MIR Faouzi, siège de la liquidation : MARCHAND 15 Rue DU COMMANDANT 93600 Aulnay-sous-Bois, parution de la publicité légale : Les Echos paru le 05/07/2022
Numéro d'observation
25342
Date d'ajout
02/01/2013
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 03/09/2012
Numéro d'observation
25881
Date d'ajout
21/07/2009
Description
Précision sur l'activité : La société a eu une activité du 15/04/2003 au 29/04/2009, cessation temporaire le 30/04/2009 et reprise de son activité le 01/07/2009
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).