Entreprise : GAEC RIVOAL - SIREN 448 371 971
Identité
Dénomination
GAEC RIVOAL
SIREN (siège)
448 371 971
Date d'immatriculation au RNE
06/05/2003
Début d’activité
01/04/2003
Date de fin de la personne morale
05/05/2102
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Exploitation agricole ainsi que toutes activités connexes et similaires
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Qualité
Actif agricole
Capital social
42000 EUR
Adresse du siège
LD ROZ AN EOL 29690 LA FEUILLEE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAGADEC ELODIE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1980
Commune de résidence
La feuillée
Nom, Prénom(s)
RIVOAL PASCAL
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1980
Commune de résidence
LA FEUILLEE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2003
Siret
44837197100012
Code APE
0150Z - Culture et élevage associés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Exploitation agricole ainsi que toutes activités connexes et similaires
Autres Activités
Elevage d'autres bovins et de buffles,Elevage de vaches laitières,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
LD ROZ AN EOL
29690 , LA FEUILLEE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Morlaix ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Brest. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Brest décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1507
Date d'ajout
11/08/2004
Description
DEMISSION DE MR RIVOAL GERARD EN QUALITE DE COGERANT - MODIFICATION A COMTPER DU Date d'effet : 01/04/2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Agrément délivré par le Préfet en date du 27/03/2015 sous le numéro 29 15 25.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).