Entreprise : DU 12 RUE FRANCOIS ARAGO - SIREN 448 361 956
Identité
(Entreprise radiée le 12/08/2021)
Dénomination
DU 12 RUE FRANCOIS ARAGO
SIREN (siège)
448 361 956
Date d'immatriculation au RNE
20/07/2006
Fermeture de l'établissement - 44836195600023
- Date d'effet de la fermeture : 28/07/2021
Fermeture de l'établissement - 44836195600015
- Date d'effet de la fermeture : 12/06/2006
Date de fin de la personne morale
19/07/2102
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
54800 EUR
Adresse du siège
2 RUE LOUISE MICHEL 76410 TOURVILLE-LA-RIVIERE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CLEON RICHARD , ROLAND , ALFRED
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Morières-lès-Avignon
Nom, Prénom(s)
TEXIER CLEMENT , LOUIS , JEAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
VATTETOT SOUS BEAUMONT
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/06/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/04/2003
Siret
44836195600015
Code APE
702C
Adresse
12 RUE FRANCOIS ARAGO
76600 , LE HAVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/07/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/05/2003
Siret
44836195600023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Détention et administration d'un patrimoine privé tant immobilier que mobilier en nue propriété ou en pleine propriété.
Adresse
2 RUE 2 rue Louise Michel
76410 , Tourville-la-Rivière - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14296
Date d'ajout
12/08/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/06/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
22/12/2020
Description
Dissolution à compter du 15/11/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 15/11/2020, liquidateur : CLEON Richard, Roland, Alfred, siège de la liquidation : 2 Rue du Lotirama 84310 Morières-lès-Avignon, parution de la publicité légale : L'informateur d'Eu en date du 11/12/2020
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Elbeuf ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Rouen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Rouen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
ACTES CONSTITUTIFS DEPOSES AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE (76) LE 22/04/2003 SOUS LE NUMERO A 850 PUBLICITE : LES AFFICHES DE NORMANDIE DU 09/04/2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).