Entreprise : SCI DE LA RUE D OISY - SIREN 448 344 770
Identité
Dénomination
SCI DE LA RUE D OISY
SIREN (siège)
448 344 770
Date d'immatriculation au RNE
12/05/2003
Début d’activité
16/01/2003
Date de fin de la personne morale
11/05/2102
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
La propriété l'administration et l'exploitation par bail,location,acquisition d'immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
9000 EUR
Adresse du siège
7 RUE D'OISY 59554 NEUVILLE-SAINT-REMY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COUVENT MARIE-FRANCOISE
Nom d'usage
RENONCOURT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
Neuville Saint-Remy
Nom, Prénom(s)
GATINEAU MARCELLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1945
Commune de résidence
Neuville Saint-Remy
Nom, Prénom(s)
GAUTIER PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
NEUVILLE ST REMY
Nom, Prénom(s)
RENONCOURT EMILE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1943
Commune de résidence
Neuville Saint-Remy
Dénomination
SARL MARAIS DE CANTIMPRE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Cambrai
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/01/2003
Siret
44834477000012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété l'administration et l'exploitation par bail,location,acquisition d'immeubles
Autres Activités
La propriété l'administration et l'exploitation par bail,location,acquisition d'immeubles
Adresse
7 RUE D'OISY
59554 , NEUVILLE-SAINT-REMY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2659
Date d'ajout
01/06/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 20/01/2012 : Partant : BONIFACE Christian, Associé Société Civile
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5223
Date d'ajout
23/11/2010
Description
Modification relative aux associés à compter du 03/05/2010 : Partant : DEBUT Julien, Associé Société Civile Partant : COUVENT Charline, Associé Société Civile Nouveau : SARL SARL MARAIS DE CANTIMPRE représentée par RICHEZ Vincent, Associé Société Civile Modifié : GATINEAU Marcelle, Associé Société Civile - coordonnées personnelles
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
219
Date d'ajout
29/01/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 28/07/2003 : Partant : DEBUT MICHEL, CO-GÉRANT Nouveau : GATINEAU Marcelle, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Nouveau : BONIFACE Christian, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Nouveau : COUVENT Jean Pierre, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Nouveau : COUVENT Charline, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Nouveau : DEBUT Julien, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Nouveau : RENONCOURT Emile, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Nouveau : RENONCOURT Marie-Françoise, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Changement de qualité : GAUTIER PHILIPPE, CO-GÉRANT devient GÉRANT(E)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).