Entreprise : LE DOMAINE DES BERGES DU CANAL - SIREN 448 314 419
Identité
(Entreprise radiée le 22/10/2018)
Dénomination
LE DOMAINE DES BERGES DU CANAL
SIREN (siège)
448 314 419
Date d'immatriculation au RNE
28/04/2003
Fermeture de l'établissement - 44831441900020
- Date d'effet de la fermeture : 01/02/2012
Fermeture de l'établissement - 44831441900012
- Date d'effet de la fermeture : 27/11/2007
Date de fin de la personne morale
27/04/2033
Date de clôture
31/10
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
547 QUAI DES MOULINS 34200 SETE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ESPACE DON QUICHOTTE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GANIVENQ GILBERT , HUBERT , GERARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Balaruc-les-Bains
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/11/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/04/2003
Siret
44831441900012
Code APE
701A
Adresse
11 QUAI ADOLPHE MERLE
34200 , SETE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 34
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/02/2012
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/04/2003
Siret
44831441900020
Code APE
4110A - Promotion immobilière de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Promoteur immobilier marchand de biens
Adresse
547 QUAI 547 quai des Moulins
34200 , Sète - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Espace Don Quichotte
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
21277
Date d'ajout
22/10/2018
Description
Radiation du RCS le 22/10/2018 avec effet au 31/08/2018 Au lieu du siège social - Clôture des opérations de liquidation Suppression du fonds
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4317
Date d'ajout
05/03/2012
Description
Cessation d'activité à compter du 01/02/2012 Mise en sommeil de la société à compter du 01/02/2012
Numéro d'observation
1369
Date d'ajout
28/05/2008
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 27/11/2007 Liquidateur : GANIVENQ Olivier Le siège de la liquidation est fixé au 3 quai de la République 34200 Sète Journal d'annonces légales : la gazette économique du 25.12.2007 Mise en sommeil de la société à compter du 27/11/2007
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).