Entreprise : SCI EUCLIDE - SIREN 448 181 776
Identité
Dénomination
SCI EUCLIDE
SIREN (siège)
448 181 776
Date d'immatriculation au RNE
14/04/2003
Début d’activité
01/03/2003
Date de fin de la personne morale
13/04/2102
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
L'acquisition de locaux à usage de bureaux Depandant d'un immeuble
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
200 EUR
Adresse du siège
LOT DILLON STADE 97200 FORT-DE-FRANCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
2 R EUGENE EUCHARIS ARC EN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LACOSTE VINCENT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
La Trinite
Dénomination
LAC LOC IMMO
Qualité
Autre
Commune de résidence
Fort de France
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/2003
Siret
44818177600023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition de locaux à usage de bureaux Depandant d'un immeuble
Autres Activités
L'acquisition de locaux à usage de bureaux Depandant d'un immeuble
Adresse
LOT DILLON STADE
97200 , FORT-DE-FRANCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
2 R EUGENE EUCHARIS ARC EN
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2003
Siret
44818177600015
Code APE
702C
Adresse
LOT DILLON STADE
97200 , FORT-DE-FRANCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
1 RUE ESPACE PYTHAGORE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3335
Date d'ajout
27/08/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/06/2010 : Partant : BLONDEL Denis-Pierre, Marie, George, Gérant(e) Nouveau : LACOSTE Vincent, Gérant associé
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
892
Date d'ajout
22/03/2004
Description
Transfert établissement ANCIEN SIEGE 1 RUE EUGENE EUCHARIS ESPACE PYTHAGORE LOT DILLON STADE 97200 FORT DE FRANCE - NOUVEAU SIEGE ESPACE ARC EN CIEL 2 RUE EUGENE EUCHARIS LOT STADE DILLON 97200 FORT DE FRANCE Date d'effet : 15/10/2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).