Entreprise : VIGNES,VINS ET BOIS - SIREN 448 175 828
Identité
(Entreprise radiée le 01/04/2021)
Dénomination
VIGNES,VINS ET BOIS
Sigle
VVB
SIREN (siège)
448 175 828
Date d'immatriculation au RNE
19/04/2003
Fermeture de l'établissement - 44817582800012
- Date d'effet de la fermeture : 27/11/2008
Date de fin de la personne morale
18/04/2102
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
72600 EUR
Adresse du siège
château Peyredoulle 33390 BERSON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHATEAU PEYREDOULLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SANSAUD GERARD , DANIEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1951
Commune de résidence
Segonzac
Nom, Prénom(s)
CORREGES DIDIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Marmande
Dénomination
GCL AUDIT & CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Bordeaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/11/2008
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/2003
Siret
44817582800012
Code APE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
commercialisation de fûts et tonneaux, tous produits se rapportant à la tonnellerie, achat et négoce de bois, de matériel viti-vinicole
Adresse
château Peyredoulle
33390 , Berson - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHATEAU PEYREDOULLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
01/04/2021
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
01/04/2021
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 29/03/2021
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
04/12/2012
Description
ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TC EN DATE DU 01-04-2011 Poursuite du mandat de Maître HIROU Louis par la SELARL HIROU prise en la personne de Maître HIROU Louis (6-7, bld A.Briand 33500 LIBOURNE) à compter du 01.04.2011.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
17/01/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Libourne du 17 /01/2011 décidant de ne plus faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplif iée.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
18/01/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Libourne du 18 /01/2010 ouvrant une procédure de liquidation judi ciaire simplifiée Cessation des paiements en date du 19/01/2009. Liquidateur : Maître HIROU Louis 6 boulevard Aristide Briand 33500 Libourne
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
29/06/2009
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Libourne du 29 /06/2009 prolongeant la période d'observation jusq u'au 19/01/2010.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
19/01/2009
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Libourne du 19 /01/2009 ouvrant une procédure de redressement jud iciaire et fixant la fin de la période d'observati on au 19/07/2009 Cessation des paiements en date d u 19/01/2009. Mandataire judiciaire : Maître HIROU Louis 6 boulevard Aristide Briand 33500 Libourne
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Blaye a été ratta chée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribun al de Commerce de Libourne par le décret n° 2008-1 46 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
19/04/2003
Description
Historique : JOURNAL DE CONSTITUTION :LES ECHOS JU DICIAIRES GIRONDINS.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 19/01/2009.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).