Entreprise : ANTIK'STYL - SIREN 448 161 125
Identité
Dénomination
ANTIK'STYL
Sigle
ANTIK'STYL
SIREN (siège)
448 161 125
Date d'immatriculation au RNE
28/04/2003
Début d’activité
14/04/2003
Date de fin de la personne morale
27/04/2102
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Vente de meubles anciens ou contemporains, de bibelots et rénovation sédentaire et non sédentaire.
Code APE
3109B - Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
77 AV DE STALINGRAD 13200 ARLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BLOC N 1
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NICOLAS JOSE , MARIA
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
Fourques
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/04/2003
Siret
44816112500027
Enseigne
ANTIK STYL
Code APE
3109B - Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Vente de meubles anciens ou contemporains, de bibelots et rénovation sédentaire et non sédentaire.
Adresse
77 AV DE STALINGRAD
13200 , ARLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BLOC N 1
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/04/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/04/2003
Siret
44816112500019
Code APE
525Z
Adresse
10 CHE DU TEMPLE
13200 , ARLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5180
Date d'ajout
11/07/2019
Description
Radiation du RCS le 11/07/2019 avec effet au 11/07/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3583
Date d'ajout
27/07/2011
Description
Dissolution amiable de la société à COMpter du 31/03/2011 Liquidateur : NICOLAS José, Maria Le siège de la liquidation est fixé à l'ancien siège social Journal d'annonces légales : La Liberté - Le Commercial Provence du 25/06/2011 , erratums du 09/07/2011 et 30/07/2011
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Arles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarascon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarascon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
981
Date d'ajout
05/05/2006
Description
Transfert du siège social TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL DE LA SOCIETE DE : ARLES (13200) 10, CHEMIN DU TEMPLE, A : ARLES (13200) 77, AVENUE DE STALINGRAD - BLOC N° 1 ; TRANSFERT DU DOMICILE PERSONNEL DU GERANT, M.NICOLAS JOSE, DE : ARLES (13200) 47, RUE CONDORCET, A : ARLES (13200) 77, AVENUE DE STALINGRAD - BLOC N° 1 PV DEPOT LE 05/05/2006 N° 483 - LA PROVENCE DU 30/04/2006 Date d'effet : 01/04/2006
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).