Entreprise : SCM DES OPHTALMOLOGISTES CLINIQUE OCEANE - SIREN 448 002 733
Identité
Dénomination
SCM DES OPHTALMOLOGISTES CLINIQUE OCEANE
SIREN (siège)
448 002 733
Date d'immatriculation au RNE
11/04/2003
Début d’activité
01/04/2003
Date de fin de la personne morale
10/04/2033
Forme juridique
Société civile de moyens
Activité principale
FACILITER L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE SES MEMBRES, ACQUERIR, LOUER, VENDRE, ECHANGER DES INSTALLATIONS ET APPAREILLAGES
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Capital social
15200 EUR
Adresse du siège
3 RUE DOCTEUR JOSEPH AUDIC 56000 VANNES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE TENERIO
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ABDEL AZIZ MOHAMED , FOUAD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
SAINT AVE
Nom, Prénom(s)
BAUDOIN SOPHIE , ANDREE , LAURENCE
Nom d'usage
LACOUR
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
VANNES
Nom, Prénom(s)
CHARPENTIER GILBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1943
Commune de résidence
SAINT AVE
Nom, Prénom(s)
CHEVALLIER BERNARD , LAURENT , GEORGES , MARCEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
ARRADON
Nom, Prénom(s)
COUSYN JACQUES , HENRI-JEAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
ST ARMEL
Nom, Prénom(s)
ERMANN JEAN-JACQUES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1955
Commune de résidence
VANNES
Nom, Prénom(s)
FRISE PHILIPPE , FRANCOIS , MARCEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1955
Commune de résidence
JOSSELIN
Nom, Prénom(s)
LE GAC PATRICK , PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
AURAY
Nom, Prénom(s)
LE GOFF REMY , PIERRE , EMILE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
VANNES
Nom, Prénom(s)
LE TREUT GAELLE , MARIE , CHRISTINE
Nom d'usage
LECOMTE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
SENE
Nom, Prénom(s)
MINOUS CHRISTIAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
AURAY
Nom, Prénom(s)
MOUTON DENIS , JEAN , XAVIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Commune de résidence
PLOERMEL
Nom, Prénom(s)
RAULET HUBERT , PHILIPPE , JOSEPH
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
SENE
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2003
Siret
44800273300021
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
FACILITER L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE SES MEMBRES, ACQUERIR, LOUER, VENDRE, ECHANGER DES INSTALLATIONS ET APPAREILLAGES
Autres Activités
FACILITER L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE SES MEMBRES, ACQUERIR, LOUER, VENDRE, ECHANGER DES INSTALLATIONS ET APPAREILLAGES
Adresse
3 RUE DOCTEUR JOSEPH AUDIC
56000 , VANNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE TENERIO
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/09/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2003
Siret
44800273300013
Code APE
703E
Adresse
2 RUE DU MOULIN
56000 , VANNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CLOS DE LA COUTUME
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1008
Date d'ajout
15/03/2005
Description
Modification autre TRANSFERT DU SIEGE ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL DE VANNES (56000), 2 RUELLE DU MOULIN - LE CLOS DE LA COUTUME A VANNES (56000), 3 RUE DU DOCTEUR JOSEPH AUDIC - ZONE DU TENENIO, A COMPTER DU 09/09/2004 - CO-GERANT PARTANT : MR BOYDRON ANDRE, A COMPTER DU 29/10/2004 - NOUVEAU CO-GERANT : MR COUSYN JACQUES, A COMPTER DU 02/11/2004.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).