Entreprise : SEVEN SEVENTY DISTRIBUTION - SIREN 447 996 901
Identité
Dénomination
SEVEN SEVENTY DISTRIBUTION
SIREN (siège)
447 996 901
Date d'immatriculation au RNE
14/11/2006
Date de fin de la personne morale
13/11/2102
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2006
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
11 ALL DES ROUSSELETS 77400 THORIGNY-SUR-MARNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DES VALLIERES BAT 5
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COHEN MICKAEL , CHALOM
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1982
Commune de résidence
Montévrain
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/12/2009
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/10/2006
Siret
44799690100024
Code APE
4644Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
commerce de gros de tous produits d'entretien et d'aménagement de l'habitat. Import-export de tous produits non règlementés.
Adresse
11 ALL 11 allée des Rousselets- Actiparc Bât 5 - Zac des Vallières
77400 , Thorigny-sur-Marne - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DES VALLIERES BAT 5
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/10/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2003
Siret
44799690100016
Code APE
514J
Adresse
23 RUE DU MOULIN BATEAU
94380 , BONNEUIL-SUR-MARNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
08/06/2020
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 08/06/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
09/12/2009
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Meaux du 07/12 /2009 ouvrant une procédure de liquidation judicia ire simplifiée sous le numéro 2009T00544 Cessation des paiements en date du 08/06/2008. Liquidateur : Sté Philippe Angel-Denis Hazane en la personne d e maître Angel 49-51 avenue du Président Allende 7 7100 Meaux
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
14/11/2006
Description
Historique : ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GTC CRETEI L (03B1075) LE 04.04.2003.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
14/11/2006
Description
Transfert du siège & de l'établissement Principal DE BONNEUIL S/MARNE, 23 RUE DU MOULIN BATEAU... Ex ploité du 01.04.2003 ... Au 14.10.2006 ... A compt er du 15.10.2006 .... SANS MAINTIEN D'ACTIVITE SUR LE G.T.C. CRETEIL
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).